Auskünfte zu Dr. Madeleine Herzog
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dr. Madeleine Herzog
Publikationsnummer: HR02-1006024151, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Opernhaus Zürich AG, in Zürich, CHE-106.005.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2024, Publ. 1005950751).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Dr. Madeleine, von Solothurn, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005636886, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Tonhalle-Gesellschaft Zürich, in Zürich, CHE-101.070.015, Verein (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2021, Publ. 1005316169).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dangel, Roland, von Zürich, in Wetzikon ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haerle, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herzog, Madeleine, von Solothurn, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kull-Benz, Katharina, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehnert, Diana, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mauch, Corine, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rossetti, Katharina, von Breggia, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sarnthein-Lotichius, Ursula, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1004957698, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Zürcher Festspielstiftung, in Zürich, CHE-104.443.408, Stiftung (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2019, Publ. 1004736568).
Name neu:
Zürcher Festspielstiftung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 29.06.2020 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gut, Ursula, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Präsidentin des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fehr, Jacqueline, von Rüdlingen, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Herzog, Madeleine, von Solothurn, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mauch, Corine, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Notter, Dr. Markus, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Räbsamen, Stefan, von Mosnang, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vollenwyder, Martin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vögele, Monika, von Untereggen, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bachofen Rösner, Markus, von Zürich, in Fällanden, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haerle, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].